Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: BAO Holding 2023 ApS, LJO Holding 2023 ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: LJO HOLDING ApS, BAO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-11-11 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-23 tilføjes Binavne: EJENDOMSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 2013 ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 tilføjes Navne: Savværksgrunden ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-22 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 2013 ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 tilføjes Vedtægter: 2018-01-23 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2013-12-11 tilføjes Direktion: Jens Kristian Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2013-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Legale ejere: LJO HOLDING ApS, BAO HOLDING ApS, MAIKEN FUSSING OLESEN HOLDING ApS, KENNETH FUSSING OLESEN HOLDING ApS, HENRIK CHRISTIAN OLESEN HOLDING ApS, PETER CHRISTIAN OLESEN ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-12-11 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 2013 ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2013-12-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2013-12-11 tilføjes Stiftere: MAKE HOLDING ApS, LJO HOLDING ApS, HPO HOLDING ApS, BAO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Vedtægter: 2013-12-11 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2013-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2013-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)