Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Hertz | 27.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jess Thorvall Damm-Aunsbjørn | 16.03.2021 | 27.04.2023 | direktør |
Hans Peter Vestergaard | 15.03.2018 | 16.03.2021 | direktør |
Michael Mikkelsen | 30.03.2015 | 15.03.2018 | direktør |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 02.12.2013 | 30.03.2015 | direktør |