Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Beyer | 11.02.2016 | 15.09.2020 | adm. dir |
Claus Beyer | 11.11.2013 | 26.01.2016 | direktion |
Nikolai Kjærsgaard Andersen | 11.11.2013 | 11.11.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Beyer | 11.11.2013 | 20.10.2015 | bestyrelse |
Nikolai Kjærsgaard Andersen | 11.11.2013 | 20.10.2015 | formand |