Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Viggo Steen(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marius Herzl Steen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 11,11 % | 11,11 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 11,11 % | 11,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Viggo Steen | 05.08.2019 | Bøgealle 6, 3450 Allerød |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marius Herzl Steen | 23.03.2015 | Stenløkken 65, 3460 Birkerød |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Regulatory Plus v/Tina Kjøller | 30480996 | Aktiv | Anden teknisk rådgivning (711290) |
SVSTARLESS HOLDING ApS | 32324576 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.04.2014 | 26,90 (km) | Frøbels Alle 9, 2000 Frederiksberg | Rønnealle 7, 3450 Allerød |
07.10.2020 | 27,19 (km) | Rønnealle 7, 3450 Allerød | Enighedsvej 10B, 2920 Charlottenlund |
21.09.2021 | 27,55 (km) | Enighedsvej 10B, 2920 Charlottenlund | Bøgealle 6, 3450 Allerød |
SVSTARLESS HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 11.01.2014 og angivet som gældende fra 01.12.2013 (3959 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SVSK (Små Veje og Store Kager) | 38700944 |
SVS KNEBEL HOLDING ApS | 33255144 |
SVS Materiel ApS | 39893983 |
SV Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG | 32952380 |
SVSTARLESS HOLDING ApS | 32324576 |
SVS Tools & Gas ApS | 36488662 |
SVS TRADING | 34132763 |
SVS TRADING ApS | 30571002 |
SV TOTALTEKNIK A/S | 28858515 |
SV TRADE IVS | 38012681 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Viggo Steen(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Herzl Steen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 11 % | 44 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Viggo Steen(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 0 | 3 |
Pct. | 20 % | 20 % | 0 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marius Herzl Steen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 6 | 1 | 1 |
Pct. | 20 % | 60 % | 10 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |