Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerlundvej 19, 6040 Egtved (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Direktion: Brian Barfoed Dam (direktør) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Legale ejere: Birte Dam (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Navne: ND VARMETEKNIK ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Reelle ejere: Birte Dam (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Stiftere: Niels Staal Dam (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Direktion: Brian Barfoed Dam (direktør) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-01-04 fjernes Direktion: Niels Staal Dam (direktør) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-01-04 tilføjes Legale ejere: Birte Dam (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-01-04 fjernes Legale ejere: Niels Staal Dam (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-01-04 tilføjes Reelle ejere: Birte Dam (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-01-04 fjernes Reelle ejere: Niels Staal Dam (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2014-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-06-13 tilføjes Vedtægter: 2014-06-13 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2014-06-13 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med vvs- og blikkenslagerarbejde samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-30 tilføjes Vedtægter: 2012-06-30 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerlundvej 19, 6040 Egtved (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Direktion: Niels Staal Dam (direktør) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2012-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Legale ejere: Niels Staal Dam (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2012-06-22 tilføjes Navne: ND VARMETEKNIK ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Staal Dam (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2012-06-22 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Stiftere: Niels Staal Dam (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2012-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-07)