Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ZODIA ApS. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 27, 1. tv., 1606 København V (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Direktion: Kristian Peter Willemoes Hessler (direktion) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-13 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: kh@zodia.dk (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Legale ejere: Kristian Peter Willemoes Hessler (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Navne: KPWH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Reelle ejere: Kristian Peter Willemoes Hessler (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Stiftere: Kristian Peter Willemoes Hessler (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udvikle andre selskaber. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2013-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2013-05-27 tilføjes Vedtægter: 2013-05-27 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2013-05-27 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 27, 1. tv., 1606 København V (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2013-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-18 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-18 fjernes Revisor: Ivan Jasper Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-13 tilføjes Direktion: Kristian Peter Willemoes Hessler (direktion) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-13 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kh@zodia.dk (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Legale ejere: Kristian Peter Willemoes Hessler (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Navne: KPWH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Reelle ejere: Kristian Peter Willemoes Hessler (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Revisor: Ivan Jasper Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Stiftere: Kristian Peter Willemoes Hessler (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)