Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Navne | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2015-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: SKI GROUP A/S. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-04-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 3, 8240 Risskov (offentliggjort 2012-03-18)
Den 2012-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 12, st. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Navne: BRÜGMANN INVEST ApS (offentliggjort 2011-04-08)
Den 2011-04-07 fjernes Navne: BRÜGMANN INVEST ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-08)
Den 2011-04-07 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 12, st. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 tilføjes Direktion: John Brügmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Legale ejere: BRÜGMANN & CO. ApS (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Navne: BRÜGMANN INVEST ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 tilføjes Reelle ejere: John Brügmann (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2011-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-01-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Stiftere: BRÜGMANN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Vedtægter: 2011-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)