Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Kähler Olesen | 03.02.2011 | 14.08.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Eskildsen | 04.03.2014 | 31.05.2018 | bestyrelse |
Ulrik Kähler Olesen | 01.07.2011 | 14.08.2019 | bestyrelse |
Jesper Carøe | 01.07.2011 | 31.05.2018 | formand |
Peter Lundkvist | 01.07.2011 | 04.03.2014 | bestyrelse |