Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2015-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CENTER HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-10-12 tilføjes Vedtægter: 2015-10-12 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 48, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-29 tilføjes Direktion: Jan Kristian Kjeldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt investeringer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2010-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Legale ejere: Jan Kristian Kjeldsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-03-29 tilføjes Navne: JKK ApS (offentliggjort 2010-04-06)
Den 2010-03-29 tilføjes Reelle ejere: Jan Kristian Kjeldsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-03-29 tilføjes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Stiftere: Jan Kristian Kjeldsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Vedtægter: 2010-03-29 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2010-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-04-06)
Den 2010-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)