Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Musvitvej 14, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Direktion: Mikkel Würtz Johnsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-03-31 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-19 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: post@mikkelwurtz.com (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Legale ejere: Mikkel Würtz Johnsen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Navne: MIKKEL WÜRTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Reelle ejere: Mikkel Würtz Johnsen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Stiftere: Mikkel Würtz Johnsen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2015-10-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Virtu Travel ApS. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Virtu Travel ApS. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2020-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Allroads ApS. (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Cikkel ApS. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2023-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Musvitvej 14, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kejlstrupvej 29, 8410 Rønde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-09-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kejlstrupvej 29, 8410 Rønde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Siljangade 1, 2300 København S (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-08-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siljangade 1, 2300 København S (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2015-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterfælledvej 26, 1750 København V (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: post@mikkelwurtz.com (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterfælledvej 26, 1750 København V (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2013-04-19 tilføjes Direktion: Mikkel Würtz Johnsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-03-31 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-19 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2013-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Legale ejere: Mikkel Würtz Johnsen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-18 tilføjes Legale ejere: Mikkel Würtz Johnsen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2013-04-18 fjernes Legale ejere: Mikkel Würtz Johnsen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2013-04-19 tilføjes Navne: MIKKEL WÜRTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Würtz Johnsen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Stiftere: Mikkel Würtz Johnsen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Vedtægter: 2013-04-19 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-30)