Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 16, 4450 Jyderup (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Avnsøgårds Alle 9, 4470 Svebølle (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-19 tilføjes Hjemmeside: www.selvbiografisk.dk (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: lykke@selvbiografisk.dk (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avnsøgårds Alle 9, 4470 Svebølle (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2014-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gershøjvej 108, 1., 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2013-12-17 tilføjes Bibranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-12-17 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-12-16 fjernes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gershøjvej 108, 1., 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2013-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gershøjvej 108, st. tv., 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gershøjvej 108, st. tv., 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-18 tilføjes Direktion: Lykke Kræmer Lindby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed, afholdelse af foredrag, medarbejderarrangementer, terapi/konsultation/krospsbehandling og medarbejderudvikling samt at levere konsulentydelser og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Legale ejere: Lykke Kræmer Lindby (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2013-04-18 tilføjes Navne: SELVBIOGRAFISK.DK ApS (offentliggjort 2013-04-18)
Den 2013-04-18 tilføjes Reelle ejere: Lykke Kræmer Lindby (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2013-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Stiftere: Lykke Kræmer Lindby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Vedtægter: 2013-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-18)
Den 2013-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)