Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 30, 7800 Skive (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Direktion: Anne Sejer Kriegbaum (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-16 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Legale ejere: Anne Sejer Kriegbaum (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Navne: C6 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Reelle ejere: Anne Sejer Kriegbaum (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Stiftere: Frank Amdi Rasmussen, Anne Sejer Kriegbaum (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2014-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: C6 BY ANNE COHEN A/S. (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: C6 BY ANNE COHEN A/S. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-17 sletter virksomheden Ejerskaber: C6 BY ANNE COHEN A/S. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 155.000,00 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-04-26 tilføjes Vedtægter: 2021-04-26 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er ren formueforvaltning. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 30, 7800 Skive (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2015-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ondrup Mosevej 77, 8300 Odder (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-06-25 fjernes Direktion: Frank Amdi Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-22 tilføjes Legale ejere: Anne Sejer Kriegbaum (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2015-06-21 fjernes Legale ejere: Frank Amdi Rasmussen, Anne Sejer Kriegbaum (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-22 tilføjes Reelle ejere: Anne Sejer Kriegbaum (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ondrup Mosevej 77, 8300 Odder (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Direktion: Frank Amdi Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde datterselskabsanparter og investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-16 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Legale ejere: Frank Amdi Rasmussen, Anne Sejer Kriegbaum (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2013-04-16 tilføjes Navne: C6 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Stiftere: Frank Amdi Rasmussen, Anne Sejer Kriegbaum (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-04-16 tilføjes Vedtægter: 2013-04-16 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-11)