Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 16, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Frausingvej 6, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frausingvej 6, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2015-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frausingvej 6, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2013-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frausingvej 6, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2013-04-04 tilføjes Direktion: Einar Holmberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning og salg af ejendomme og al virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-04 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2013-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Legale ejere: TREKRONER HOLDING A/S (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2013-04-04 tilføjes Navne: HVIDE SANDE ApS (offentliggjort 2013-04-18)
Den 2013-04-04 tilføjes Reelle ejere: Einar Holmberg (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-04-04 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Stiftere: TREKRONER HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Vedtægter: 2013-04-04 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-18)
Den 2013-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)