Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 11, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Fredrik Lagercrantz (formand) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-30 tilføjes Bestyrelse: Ulrika Helene Eriksson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-30 fjernes Bestyrelse: Ammy Ingrid Wehlin (bestyrelse) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Ulrika Helene Eriksson (direktør) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-30 tilføjes Direktion: Ulrika Helene Eriksson (direktør) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-30 fjernes Direktion: Ammy Ingrid Wehlin (direktion) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-17 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Plejehjem (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Attendo Sverige AB (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Navne: ATTENDO VONSILD A/S (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Stiftere: ATTENDO A/S (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 11, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 tilføjes Bestyrelse: Fredrik Lagercrantz (formand) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2018-05-08 fjernes Bestyrelse: Knut Henrik Borelius (formand) (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 41-43, 2., 1112 København K (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Attendo Sverige AB (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: ATTENDO A/S (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-27 tilføjes Bestyrelse: Helena Rebecca Birgitta Ericsson Birch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2017-09-27 fjernes Bestyrelse: Tomas Mikael Björksiöö (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 41-43, 2., 1112 København K (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2016-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 126, st., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2013-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 126, st., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2013-04-17 tilføjes Bestyrelse: Tomas Mikael Björksiöö (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2013-04-17 tilføjes Direktion: Ammy Ingrid Wehlin (direktion) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive plejecentret Vonsild Have i Kolding kommune, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-17 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Hovedbranche: Plejehjem (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Legale ejere: ATTENDO A/S (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-04-17 tilføjes Navne: ATTENDO VONSILD A/S (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Stiftere: ATTENDO A/S (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Vedtægter: 2013-04-17 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2013-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-21)