Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Hansen | 01.11.2023 | adm. dir |
Jytte Trolle | 01.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jytte Trolle | 01.02.2021 | 31.10.2023 | adm. dir |
Bjarne Hansen | 28.12.2016 | 31.01.2021 | direktør |
Joachim Kornbek Engell-Hansen | 16.06.2014 | 28.12.2016 | direktør |