Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Vedtægter | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-19 fjernes Bestyrelse: Rodney Weldon Turner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-19 tilføjes Vedtægter: 2024-06-19 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.237.424,00 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 tilføjes Legale ejere: Christopher John Nicholas Braden, R&H Trust Co (Jersey) Limited as trustee of the Elk Trust (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-01 tilføjes Vedtægter: 2023-08-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-07-31 fjernes Legale ejere: R&H Trust Co (Jersey) Limited as trustee of the Elk Trust, Christopher John Nicholas Braden (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-20 tilføjes Vedtægter: 2023-06-20 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-08 tilføjes Vedtægter: 2023-02-08 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-01-14 fjernes Bestyrelse: Ole Kring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2022-06-16 tilføjes Vedtægter: 2022-06-16 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Vedtægter: 2022-02-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 96, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mileparken 28, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 960.328,00 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2020-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 696.548,00 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: Christopher John Nicholas Braden (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Jean Pascal Duvieusart, VÆKSTFONDEN (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: Christopher John Nicholas Braden (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-28 tilføjes Legale ejere: Christopher John Nicholas Braden, Jean Pascal Duvieusart, VÆKSTFONDEN, R&H Trust Co (Jersey) Limited as trustee of the Elk Trust (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-27 fjernes Legale ejere: Christopher John Nicholas Braden, R&H Trust Co (Jersey) Limited as trustee of the Elk Trust (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 tilføjes Legale ejere: R&H Trust Co (Jersey) Limited as trustee of the Elk Trust (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Legale ejere: Bard Worldwide Holdings Limited (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-15 tilføjes Legale ejere: Christopher John Nicholas Braden (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-15 fjernes Legale ejere: R&H Trust Co (Jersey) Limited as trustee of the Elk Trust (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: Christopher John Nicholas Braden (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-30 tilføjes Vedtægter: 2020-12-30 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-28 tilføjes Bestyrelse: Ole Kring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-12-28 fjernes Bestyrelse: Anders Weber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-27 tilføjes Vedtægter: 2020-08-27 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-25 tilføjes Vedtægter: 2020-06-25 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-02-13 tilføjes Vedtægter: 2020-02-13 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Legale ejere: 4AM ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-12-29 fjernes Legale ejere: 4AM ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-12-16 tilføjes Legale ejere: 4AM ApS, Christopher John Nicholas Braden, R&H Trust Co (Jersey) Limited as trustee of the Elk Trust, Bard Worldwide Holdings Limited, Georg von Werz (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-11-11 fjernes Legale ejere: Samplix S.á r.l. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 598.742,00 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-10-04 tilføjes Vedtægter: 2019-10-04 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-14 fjernes Direktion: Hans Henrik Chrois Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-07 tilføjes Bestyrelse: Rodney Weldon Turner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Bestyrelse: Arild Nerdrum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2018-11-21 fjernes Bestyrelse: Karl Anders Henrik Barsk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Krogsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.146.484,00 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2018-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Vedtægter: 2018-07-04 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Hans Henrik Chrois Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Anders Weber (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 949.219,00 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 799.747,00 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 555.397,00 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mileparken 28, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-22 tilføjes Legale ejere: Samplix S.á r.l. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2016-03-21 fjernes Legale ejere: Samplix S.á r.l. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-03-17 tilføjes Vedtægter: 2016-03-17 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-28 tilføjes Bestyrelse: Karl Anders Henrik Barsk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-28 fjernes Bestyrelse: Arild Nerdrum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-12-30 tilføjes Legale ejere: Samplix S.á r.l. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2013-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2013-12-18 tilføjes Bestyrelse: Arild Nerdrum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-18 tilføjes Direktion: Anders Weber (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med immaterielle rettigheder vedrørende PINS aktiviteter samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Navne: SAMPLIX ApS (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Stiftere: Frans Blach Rossen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets bestyrelsesformand i forening med enten en direktør eller med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)