Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jasper Brogaard Dyg | 04.02.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Esben Aaby Nielsen | 04.02.2014 | 04.08.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Esben Aaby Nielsen | 18.12.2018 | 04.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jasper Brogaard Dyg | 18.12.2018 | 04.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tina Fredensborg | 18.12.2018 | 04.08.2020 | formand |
Torben Simonsen | 18.12.2018 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |