Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 140, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-29 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@buystaunskjaer.dk (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Legale ejere: Kat Sophia Staunskjær (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Navne: LOVE MADE BY STAUNSKJÆR COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Stiftere: Kat Sophia Staunskjær (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2016-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 fjernes Direktion: Kat Sophia Staunskjær (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2015-07-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-07-02 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 140, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2015-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 331, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 331, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-01-29 tilføjes Direktion: Kat Sophia Staunskjær (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af tøj og andre varer samt hermed beslægtede områder. (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-29 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@buystaunskjaer.dk (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Legale ejere: Kat Sophia Staunskjær (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Navne: LOVE MADE BY STAUNSKJÆR COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2014-01-29 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2014-01-29 tilføjes Stiftere: Kat Sophia Staunskjær (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-01-29 tilføjes Vedtægter: 2014-01-29 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)