Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllersmindevej 31, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-28 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Legale ejere: Jan Bjørn Tran (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Navne: J.B. ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Stiftere: Jan Bjørn Tran (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: J.B. ANDERSEN SALG OG FORMIDLING ApS. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2016-07-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Ebeltoft Parkhotel Drift ApS. (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2016-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EPH INVEST A/S. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 fjernes Direktion: Jan Bjørn Tran (direktion) (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2014-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllersmindevej 31, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Direktion: Jan Bjørn Tran (direktion) (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2014-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-28 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Legale ejere: Jan Bjørn Tran (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Navne: J.B. ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2014-01-28 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2014-01-28 tilføjes Stiftere: Jan Bjørn Tran (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2014-01-28 tilføjes Vedtægter: 2014-01-28 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-12)