Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 5, 1. 2., 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalvejen 9, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fiskefartøjer, udstyr samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Legale ejere: Benn Ferdinandsen, Jan Ferdinandsen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 fjernes Legale ejere: Hardy Hindborg Larsen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: Benn Ferdinandsen, Jan Ferdinandsen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Navne: ALLO ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Navne: ALLO IVS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Reelle ejere: Benn Ferdinandsen, Jan Ferdinandsen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 fjernes Reelle ejere: Hardy Hindborg Larsen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Vedtægter: 2021-09-02 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalvejen 9, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalvejen 9, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: nbf@n-b-f.dk (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglere (offentliggjort 2014-08-25)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-25)
Den 2014-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalvejen 9, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2014-01-12 tilføjes Direktion: Benn Ferdinandsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fiskefartøjer, fiskerettigheder, disponibelkapacitet, erhversmæssigt fiskeri samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2014-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-25)
Den 2014-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 6,00 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2014-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2014-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 tilføjes Legale ejere: Benn Ferdinandsen, Jan Ferdinandsen, Hardy Hindborg Larsen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2014-01-12 tilføjes Navne: ALLO IVS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2014-01-12 tilføjes Reelle ejere: Hardy Hindborg Larsen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2014-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 tilføjes Stiftere: Jan Ferdinandsen, Hardy Hindborg Larsen, Benn Ferdinandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hver enkelt af direktørerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 tilføjes Vedtægter: 2014-01-12 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2014-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2014-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)