Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PING IT HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2023-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-01-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-01-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Træet 10, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Træet 10, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Træet 10, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2015-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrup Skolevej 12, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2014-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrup Skolevej 12, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2014-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-12-01)
Den 2014-01-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2012-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-12-01)
Den 2012-04-10 tilføjes Direktion: Jesper Villadsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2012-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Legale ejere: Jesper Villadsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2012-04-10 tilføjes Navne: CANTOVILLA INVEST ApS (offentliggjort 2012-04-10)
Den 2012-04-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Villadsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2012-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2012-04-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2012-04-10 tilføjes Stiftere: Jesper Villadsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Vedtægter: 2012-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-10)
Den 2012-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)