Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillelundvej 30, 7400 Herning (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillelundvej 30, 7400 Herning (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skorstensfejer Herning Midt ApS. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2023-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder samt formueadministration. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-05 fjernes Hovedbranche: Skorstensfejning (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-06 tilføjes Navne: MARAMI ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-05 fjernes Navne: PI SKORSTENSFORING ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-06 tilføjes Vedtægter: 2023-01-06 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opsætning af brændeovne og foring af skorstene samt hermed beslægtet virksomhed samt investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-04-01 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-08-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillelundvej 30, 7400 Herning (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2016-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tietgensgade 21, 7400 Herning (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opsætning af brændeovne og foring af skorstene samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2014-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 tilføjes Vedtægter: 2014-02-24 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2014-02-24 fjernes Direktion: Preben Richard Bach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-04 tilføjes Legale ejere: Ivan Vagner Iversen (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-11 fjernes Revisor: Leo Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-11-24 tilføjes Hovedbranche: Skorstensfejning (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2011-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tietgensgade 21, 7400 Herning (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2011-11-23 tilføjes Direktion: Preben Richard Bach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Navne: PI SKORSTENSFORING ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2011-11-23 tilføjes Reelle ejere: Ivan Vagner Iversen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2011-11-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2011-11-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2011-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Revisor: Leo Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Stiftere: Preben Richard Bach, Ivan Vagner Iversen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-24)
Den 2011-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)