Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: SPENCER STUART INTERNATIONAL P/S. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2018-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SPENCER STUART INTERNATIONAL P/S. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SPENCER STUART INTERNATIONAL P/S. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPENCER STUART INTERNATIONAL P/S. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-09-29 tilføjes Bestyrelse: Kai Peter David Thorngård Hammerich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-29 fjernes Direktion: Niels Rune Jörgensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-08-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 25, 1., 1058 København K (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 3., 1267 København K (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Niels Rune Jörgensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Heath Daniel Brewer (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-21 tilføjes Direktion: Valerie Harper (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2016-04-21 fjernes Direktion: Richard Michael Kurkowski (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-28 tilføjes Direktion: Keith Michael Winter (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2013-02-28 fjernes Direktion: James Mark Ptarmigan Douglas Stroyan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 3., 1267 København K (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2012-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med management rekruttering og konsulent ydelser og investering i selskaber med sådanne aktiviteter samt enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Navne: SPENCER STUART INT. ApS (offentliggjort 2011-11-28)
Den 2011-11-27 fjernes Navne: SPENCER STUART INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2011-10-24)
Den 2011-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Vedtægter: 2011-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-18 tilføjes Direktion: James Mark Ptarmigan Douglas Stroyan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Legale ejere: Spencer Stuart International BV (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2011-10-18 tilføjes Navne: SPENCER STUART INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2011-10-24)
Den 2011-10-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-10-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2011-10-18 tilføjes Stiftere: ADVOKATAKTIESELSKABET HORTEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-24)
Den 2011-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)