Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 33, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Navne: OILL ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2014-06-30 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Stiftere: SJASPER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-08-21 fjernes Legale ejere: LAF HOLDING I ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-23 fjernes Direktion: Ann-Dorthe Schandorff Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-23 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-04-01 tilføjes Direktion: Ann-Dorthe Schandorff Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-04-01 fjernes Direktion: Simon Lajlev Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-04-01 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-01 tilføjes Vedtægter: 2015-04-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-01 fjernes Bestyrelse: Karin Enemark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-26 fjernes Bestyrelse: Kasper Høj Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-10-15 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-12 tilføjes Direktion: Simon Lajlev Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2013-08-12 fjernes Direktion: Claus Dalgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Bestyrelse: Claus Dalgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Bestyrelse: Tom Deichmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 33, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2013-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thoravej 7, 2400 København NV (offentliggjort 2012-07-10)
Den 2013-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe og sælge acessories samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2013-05-01 tilføjes Legale ejere: LAF HOLDING I ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2013-05-01 tilføjes Vedtægter: 2013-05-01 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2013-04-25 tilføjes Bestyrelse: Claus Dalgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Direktion: Claus Dalgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Direktion: Kasper Høj Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 3.400.000,00 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2013-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-06-30 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thoravej 7, 2400 København NV (offentliggjort 2012-07-10)
Den 2012-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 37, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 37, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-01 tilføjes Direktion: Kasper Høj Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Navne: OILL ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-08-01 tilføjes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Stiftere: SJASPER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-29)