Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 30, st. mf., 1439 København K (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Marmorvej 15, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: sjasper3@hotmail.com (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: kav@arkkcopenhagen.com (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2015-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: ARKK Copenhagen ApS. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ARKK Copenhagen ApS. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARKK Copenhagen ApS. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2023-09-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marmorvej 15, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2018-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Munks Gade 4, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kav@arkkcopenhagen.com (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2017-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-12-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-12-11 tilføjes Vedtægter: 2017-12-11 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-12-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Munks Gade 4, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2015-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 5, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-11-05 tilføjes Vedtægter: 2015-11-05 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-09-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2014-09-19 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2014-09-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-24)
Den 2013-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 5, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2013-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2013-08-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2013-08-12 fjernes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2011-08-01 tilføjes Direktion: Kasper Høj Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt eje aktier og anparter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-24)
Den 2011-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Høj Rasmussen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2011-08-01 tilføjes Navne: SJASPER HOLDING ApS (offentliggjort 2011-08-05)
Den 2011-08-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Høj Rasmussen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2011-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2011-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2011-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2011-08-01 tilføjes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Stiftere: Kasper Høj Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Vedtægter: 2011-08-01 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2011-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-05)
Den 2011-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)