Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Hvidhvask | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 3, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastruplundgade 13, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Hjemmeside: www.kl-marketing.dk (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kl@kl-marketing.dk (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-01 tilføjes Binavne: KL Consulting ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: KL Marketing ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 fjernes Navne: KL Consulting ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-24 tilføjes Navne: KL Consulting ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-10-23 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 8. OKTOBER 2010 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Vedtægter: 2016-10-24 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-11-26 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2015-11-24 tilføjes Direktion: Martin Høj Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2015-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, at drive investeringsvirksomhed anden dermed i forbindelse stående virksomhed, samt på honorarbasis at yde konsulentydelser i forbindelse med markedsføring. (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2015-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2015-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Direktion: Martin Høj Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2014-08-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2014-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2014-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-06-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-06-06 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2010-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastruplundgade 13, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2010-09-29 tilføjes Direktion: Martin Høj Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2010-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produkter indenfor sundhedssektoren og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2010-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2010-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2010-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Legale ejere: HØJ LARSEN HOLDING ApS, HØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2010-09-29 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 8. OKTOBER 2010 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Reelle ejere: Kim Høj Larsen, Martin Høj Larsen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2010-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2010-09-29 tilføjes Stiftere: HØJ LARSEN HOLDING ApS, HØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2010-09-29 tilføjes Vedtægter: 2010-09-29 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2010-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-08)
Den 2010-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)