Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Direktion: Brenda Rosenvinge (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Steen Refsgaard Rosenvinge (adm. dir) (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Brenda Rosenvinge (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-03-01 fjernes Legale ejere: Steen Refsgaard Rosenvinge (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Brenda Rosenvinge (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-03-01 fjernes Reelle ejere: Steen Refsgaard Rosenvinge (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langløkke 21, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Langløkke 21, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-08 tilføjes Navne: BJAS Group ApS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-07 fjernes Navne: SRR VINGE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 tilføjes Vedtægter: 2020-01-08 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: Steen Refsgaard Rosenvinge (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langløkke 21, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørretoft 66, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: srrvinge@hotmail.com (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-23 fjernes Kontaktoplysninger: padborg@revisor.dk (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: padborg@revisor.dk (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2012-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2012-04-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2012-04-16 tilføjes Vedtægter: 2012-04-16 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2012-04-16 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2011-12-22 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørretoft 66, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2010-07-09 tilføjes Direktion: Steen Refsgaard Rosenvinge (adm. dir) (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2010-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Legale ejere: Steen Refsgaard Rosenvinge (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2010-07-09 tilføjes Navne: SRR VINGE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2010-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2010-07-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Stiftere: Steen Refsgaard Rosenvinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Vedtægter: 2010-07-09 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2010-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)