Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2014-04-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2014-03-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2013-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvej 10, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-07-08)
Den 2013-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Engtoftevej 7, 4293 Dianalund (offentliggjort 2012-08-28)
Den 2012-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoftevej 7, 4293 Dianalund (offentliggjort 2012-08-28)
Den 2012-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Færøvej 9, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færøvej 9, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 tilføjes Direktion: Søren Fogh Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er Køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden efter direkti-onens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Legale ejere: Søren Fogh Hansen, Claus Hedegaard Jensen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Navne: FOGH OG HEDEGAARD ApS (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-04-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Fogh Hansen, Claus Hedegaard Jensen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2010-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2010-04-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2010-04-16 tilføjes Stiftere: Søren Fogh Hansen, Claus Hedegaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Vedtægter: 2010-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)