Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Hvidhvask | Bibranche | Kapital | ||||
Vedtægter | Binavne | Navne | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Reelle ejere: Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2010-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Svane Pleje, Vest ApS. (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Svane Pleje, Øst ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2014-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Svane Pleje, Syd ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2014-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: DANISH CARE WORLD ApS. (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANREN HJEMMESERVICE ApS. (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2018-06-07 sletter virksomheden Ejerskaber: FRIT VALG - SVANE PLEJE ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRIT VALG - SVANE PLEJE ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Svane Pleje, Midt ApS. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2021-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SVANE BOGDOL HOLDING ApS. (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: NETVÆRKET ApS. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NETVÆRKET ApS. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: SVANE BOGDOL HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Nørgaard Blaabjerg, Poul Erik Petersen, Detlef Bogdol (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-10-31 fjernes Reelle ejere: Detlef Bogdol, Poul Erik Petersen, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: NEW MILESTONE ApS, Henning Nørgaard Blaabjerg, NEW MILESTONE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: NEW MILESTONE ApS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Petersen, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: Henning Nørgaard Blaabjerg, NEW MILESTONE ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Henning Nørgaard Blaabjerg, Poul Erik Petersen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 16, st. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: NEW MILESTONE ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-05-18 fjernes Legale ejere: Mai Seiersen (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-05-17 fjernes Legale ejere: NEW MILESTONE ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-05-18 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Petersen, Detlef Bogdol (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-05-17 fjernes Reelle ejere: Detlef Bogdol, Poul Erik Petersen (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2020-05-11 tilføjes Bestyrelse: Jan Christian Klampe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-11 fjernes Bestyrelse: Jan-Rainer Schmitt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-12 tilføjes Bestyrelse: Henning Nørgaard Blaabjerg (formand) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 fjernes Bestyrelse: Henning Nørgaard Blaabjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-12 fjernes Direktion: Henning Nørgaard Blaabjerg (direktør) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-05-28 tilføjes Legale ejere: NEW MILESTONE ApS, Mai Seiersen, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2018-05-27 fjernes Legale ejere: NEW MILESTONE ApS, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-05-28 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Petersen, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2018-05-27 fjernes Reelle ejere: Poul Erik Petersen, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-04-24 fjernes Bestyrelse: Mai Seiersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ebstrupvej 28, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-24 tilføjes Direktion: Henning Nørgaard Blaabjerg (direktør) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-08-24 fjernes Direktion: Mai Seiersen (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.652.500,00 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-30 tilføjes Vedtægter: 2017-05-30 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-30 fjernes Legale ejere: Mai Seiersen (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Legale ejere: Mai Seiersen (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-03-07 fjernes Legale ejere: Mai Seiersen (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Direktion: Poul Erik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 fjernes Direktion: Henning Nørgaard Blaabjerg (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-14 fjernes Direktion: Poul Erik Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-03 tilføjes Bestyrelse: Per Buttenschøn (formand) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-12-03 tilføjes Direktion: Henning Nørgaard Blaabjerg (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-11-12 tilføjes Binavne: SVANE SERVICE BOGDOL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-12 tilføjes Navne: SVANE BOGDOL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-11 fjernes Navne: SVANE SERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-12 tilføjes Vedtægter: 2015-11-12 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 152.500,00 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Legale ejere: DANREN BOGDOL HOLDING A/S (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-13 tilføjes Vedtægter: 2015-10-13 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Mai Seiersen, Henning Nørgaard Blaabjerg, Bogdol Verwaltungs- und Immobilen GmbH (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Reelle ejere: Detlef Bogdol (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2015-08-31 fjernes Legale ejere: Mai Seiersen, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: NEW MILESTONE ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2014-08-31 fjernes Legale ejere: NEW MILESTONE ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-05-12 tilføjes Legale ejere: NEW MILESTONE ApS, Mai Seiersen, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og drive formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af enten en direktør sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Vedtægter: 2012-05-24 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2010-06-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-06-15)
Den 2010-06-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebstrupvej 28, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2010-03-22 tilføjes Bestyrelse: Mai Seiersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-22 tilføjes Direktion: Poul Erik Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2010-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Navne: SVANE SERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2010-03-22 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Petersen, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2010-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-03-22 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Stiftere: NEW MILESTONE HOLDING ApS, Mai Seiersen, Henning Nørgaard Blaabjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-26)
Den 2010-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)