Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Harris Rømer Ottenheim | 01.02.2011 | 15.04.2013 | direktion |
Andrew la Spina | 20.12.2010 | 01.02.2011 | direktion |
Lars Peter Svinggaard Jensen | 22.01.2010 | 18.11.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Harris Rømer Ottenheim | 01.02.2011 | 15.04.2013 | bestyrelse |
Andrew la Spina | 20.12.2010 | 15.04.2013 | bestyrelse |
Georg Nebauer | 20.12.2010 | 15.04.2013 | bestyrelse |
Martin Maini Søgaard Christiansen | 10.02.2010 | 18.11.2010 | bestyrelse |
Lars Peter Svinggaard Jensen | 22.01.2010 | 18.11.2010 | bestyrelse |
Jacob Svinggaard | 22.01.2010 | 01.09.2010 | formand |
Mads Holger Norgaard Madsen | 22.01.2010 | 10.02.2010 | bestyrelse |