Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tritonvej 43, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-16 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: drkk78@live.dk (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: Louis Eilif Kristensen (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 16/11 2009 ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Louis Eilif Kristensen (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET AF 11/2 1993 A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 Statstidende Dekret
Den 2022-05-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Louis Eilif Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tritonvej 43, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 125, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: drkk78@live.dk (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-11-24 fjernes Kontaktoplysninger: ph@aarhusjura.dk (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-22 tilføjes Direktion: Louis Eilif Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-11-22 fjernes Direktion: Erling Hans Kristian Glintborg (direktør) (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-22 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-11-21 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-22 tilføjes Legale ejere: Louis Eilif Kristensen (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-11-22 fjernes Legale ejere: Erling Hans Kristian Glintborg (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-22 tilføjes Reelle ejere: Louis Eilif Kristensen (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-11-22 fjernes Reelle ejere: Erling Hans Kristian Glintborg (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-22 tilføjes Vedtægter: 2021-11-22 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 125, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvervangen 57, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Direktion: Erling Hans Kristian Glintborg (direktør) (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Poul Holmgård (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Legale ejere: Erling Hans Kristian Glintborg (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-08-24 fjernes Legale ejere: MELA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Reelle ejere: Erling Hans Kristian Glintborg (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-08-24 fjernes Reelle ejere: Mette Holmgaard (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Vedtægter: 2021-08-24 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervangen 57, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2020-10-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-02 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-02 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-05-12 tilføjes Reelle ejere: Mette Holmgaard (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-05-12 fjernes Reelle ejere: Lars Holmgaard (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-11 fjernes Reelle ejere: Mette Holmgaard (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ph@aarhusjura.dk (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-10-09 fjernes Kontaktoplysninger: ph@aaarhusjura.dk (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ph@aaarhusjura.dk (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-08-04 fjernes Kontaktoplysninger: ph@advokatholmgaard.dk (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2018-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: MELA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET MBP ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Holmgaard, Lars Holmgaard (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2018-07-01 fjernes Reelle ejere: Morten Bredgaard Pedersen, Maibrit Bredgaard Pedersen, Michael Bredgaard Pedersen (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: MELA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-06-30 fjernes Reelle ejere: Mette Holmgaard, Lars Holmgaard (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 2, 8250 Egå (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-05-30 tilføjes Direktion: Poul Holmgård (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-05-30 fjernes Direktion: Erik Bredgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ph@advokatholmgaard.dk (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 2, 8250 Egå (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 9, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-16 tilføjes Direktion: Erik Bredgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-16 fjernes Direktion: Poul Holmgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-19 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET MBP ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2009-11-16 tilføjes Legale ejere: MELA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2009-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 9, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Direktion: Poul Holmgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme. (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-16 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 16/11 2009 ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Reelle ejere: Mette Holmgaard, Lars Holmgaard, Morten Bredgaard Pedersen, Maibrit Bredgaard Pedersen, Michael Bredgaard Pedersen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2009-11-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET AF 11/2 1993 A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2009-11-16 tilføjes Vedtægter: 2009-11-16 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2009-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)