Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hailun Fang | 01.08.2017 | 03.10.2017 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Ejvind Juel Jørgensen | 10.08.2012 | 31.07.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
EJFA CNC MACHINING ApS (CVR 32299091) | NORMAL | 09.08.2012 | 100,00% | 100,00% |
CNC SAMPRODUKTION ApS (CVR 29611572) | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | 20.10.2009 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |