Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Vedtægter | Binavne | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2009-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDISKE EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2013-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MACALPINE ARTS ApS. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AWG Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2017-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: The International ApS. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: The International ApS. (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The International ApS. (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2021-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AWG Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 tilføjes Direktion: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-24 fjernes Direktion: Kenneth MacFarlane MacAlpine (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-24 tilføjes Legale ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2021-09-24 fjernes Legale ejere: Kenneth MacFarlane MacAlpine (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 fjernes Legale ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-24 tilføjes Reelle ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-24 fjernes Reelle ejere: Kenneth MacFarlane MacAlpine (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 fjernes Reelle ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine, Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-04-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-10 tilføjes Bestyrelse: Martin Roderick MacFarlane MacAlpine (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-10 tilføjes Legale ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine, Martin Roderick MacFarlane MacAlpine, Catherine MacFarlane MacAlpine, Simon Mac Alpine, Christopher Francis Gallagher, Anthony William Kevin Gallagher (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-10-09 fjernes Legale ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-10 tilføjes Reelle ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-10-09 fjernes Reelle ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-11-11 tilføjes Legale ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine, Kenneth MacFarlane MacAlpine (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-11-10 fjernes Legale ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Reelle ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine, Kenneth MacFarlane MacAlpine (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2019-11-10 fjernes Reelle ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt at drive virksomhed med handel, udvikling, rådgivning, investering og konsulentvirksomhed. Virksomheden kan drives både direkte og gennem kapitalanbringelser i andre selskaber. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-30 tilføjes Vedtægter: 2019-10-30 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Binavne: MH Rådgivning ApS, MH Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2019-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-30 tilføjes Vedtægter: 2019-03-30 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Bestyrelse: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (formand) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 tilføjes Vedtægter: 2015-07-01 (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2013-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: macalpine.holding@hotmail.com (offentliggjort 2013-10-04)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildehjørnet 4, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Kenneth MacFarlane MacAlpine (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være Holding selskab for Marian A. B. MacAlpine. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Legale ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2009-07-01 tilføjes Navne: MACALPINE HOLDING ApS (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2009-07-01 tilføjes Reelle ejere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine, Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Stiftere: Marian Antoinette Bernadette MacAlpine (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. I enhver henseende kan én direktør alene tegne selskabet (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2009-07-01 tilføjes Vedtægter: 2009-07-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)