Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2014-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: QUANTADS HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2015-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: QUANTADS HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: QUANTADS HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-08-25 sletter virksomheden Ejerskaber: SiteCampaign Holding ApS. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-07-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SiteCampaign Holding ApS. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Curamea ApS. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-05-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BELLMETRIC ApS. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2023-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-06-01 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2022-12-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-10-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1., 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 29, 1. tv., 1400 København K (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 29, 1. tv., 1400 København K (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 29, 1. tv., 1400 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-10 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2021-06-10 fjernes Revisor: Augusta A/S (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 29, 1. tv., 1400 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 29, 1. tv., 1400 København K (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 29, 1. tv., 1400 København K (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 29, 1., 1400 København K (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2016-06-01 tilføjes Revisor: Augusta A/S (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2015-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 29, 1., 1400 København K (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2015-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 1. th., 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 1. th., 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-11-15 tilføjes Direktion: Lasse Loftin Lund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i kapitalselskaber fungere som holdingselskab samt drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2013-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Navne: LOFTIN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-19)
Den 2013-11-15 tilføjes Reelle ejere: Lasse Loftin Lund Rasmussen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2013-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2013-11-15 tilføjes Stiftere: Lasse Loftin Lund Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Vedtægter: 2013-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-19)
Den 2013-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Legale ejere: Lasse Loftin Lund Rasmussen (offentliggjort 2015-06-11)