Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannevej 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-09 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-22 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Navne: SOLBERG CONSULT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Stiftere: Kennet Solberg Jakobsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Kennet Solberg Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-22 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2016-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.100,00 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2016-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2016-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-21 tilføjes Direktion: Kennet Solberg Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-21 tilføjes Vedtægter: 2016-01-21 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Direktion: Kennet Solberg Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2013-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannevej 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Direktion: Kennet Solberg Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2013-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab ved at eje kapitalinteresser i andre virksomheder (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-09 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2013-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Navne: SOLBERG CONSULT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Stiftere: Kennet Solberg Jakobsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2013-09-09 tilføjes Vedtægter: 2013-09-09 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2013-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)