Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydtoftevej 13, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-25 fjernes Direktion: Iben Frithiof Kristoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-25 fjernes Kontaktoplysninger: iben@vizor.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-25 fjernes Navne: VIZOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Stiftere: IBEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: iben@vizor.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for virksomhedsrådgivning og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Vedtægter: 2010-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydtoftevej 13, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 140, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 140, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2010-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydtoftevej 13, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydtoftevej 13, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-28 tilføjes Direktion: Iben Frithiof Kristoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Navne: VIZOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Stiftere: IBEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)