Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Thinggaard Sørensen | 27.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Bauer | 01.07.2023 | 27.09.2023 | direktør |
Kim Fredensborg | 16.09.2022 | 27.10.2022 | direktør |
Pia Jacobsen | 01.06.2022 | 30.06.2023 | direktør |
Ole Borch Lorentzen | 02.02.2012 | 13.10.2015 | direktør |
Freddy Sigvald Elbæk | 21.09.2010 | 02.06.2015 | direktør |
Annette Vesterskov | 29.07.2009 | 25.05.2022 | direktør |
Karsten Schmidt Jørgensen | 29.07.2009 | 02.02.2012 | direktør |
Lars Jønsson Romsøe | 29.07.2009 | 21.09.2010 | direktør |