Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Majken Hovgård Lørup | 28.07.2009 | |
Ulrik Husted Madsen | 28.07.2009 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JØRGEN H. MADSEN EFTF. ApS (CVR 32295584) | NORMAL | 21.09.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ulrik Husted Madsen | 21.08.2020 | 20.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Majken Hovgård Lørup | 28.07.2009 | 21.08.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ulrik Husted Madsen | 28.07.2009 | 20.08.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JØRGEN H. MADSEN EFTF. ApS (CVR 32295584) | NORMAL | 21.09.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |