Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-04 tilføjes Vedtægter: 2024-03-04 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-12-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 fjernes Reelle ejere: Per Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-01 tilføjes Legale ejere: Engbirk Holding II ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-01 fjernes Legale ejere: ENGBIRK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-18 tilføjes Legale ejere: ENGBIRK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2015-06-17 fjernes Legale ejere: ENGBIRK HOLDING ApS, MADS POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-18 tilføjes Reelle ejere: Per Engbirk, Johanne Engbirk, Ida Frederikke Engbirk, Christian Engbirk (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-22 tilføjes Direktion: Ida Frederikke Engbirk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-22 fjernes Direktion: Mads Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-19 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2014-08-19 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-05 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-30 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2009-07-31)
Den 2009-07-30 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2009-07-31)
Den 2009-07-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations- og cafévirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktionen (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2009-07-27 tilføjes Vedtægter: 2009-07-27 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2009-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Graven 30, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2009-07-24 tilføjes Direktion: Mads Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-24 tilføjes Legale ejere: ENGBIRK HOLDING ApS, MADS POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2009-07-24 tilføjes Navne: DRUDENFUSS ApS (offentliggjort 2009-07-24)
Den 2009-07-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-07-24 tilføjes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-24 tilføjes Stiftere: MADS POULSEN HOLDING ApS, ENGBIRK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-24)
Den 2009-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)