Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Vedtægter | Revisor |
Den 2023-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-21 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Hjemmeside: www.crescendo.dk (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Interessenter: TROLLHÆTTANVEJ 2 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: post@crescendo.dk (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: SH HOLDING ODDER ApS, Niels Christian Leth Nielsen, Bo Strandbygaard Jørgensen, Ole Sveistrup, Jørgen Schockert Rasmussen, Niels Christoffersen, Finn Daunus Gormsen, Annette Dysterdich (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Navne: K/S TROLLHÆTTANVEJ 2 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Steen Hougaard (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-09-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-09-26 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Leth Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Annette Dysterdich (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Steffen Strandbygaard Jørgensen (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-20 tilføjes Hjemmeside: www.crescendo.dk (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2017-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: post@crescendo.dk (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2017-10-12 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Schockert Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-10-12 fjernes Bestyrelse: Finn Daunus Gormsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve ejendommen matr. nr. 1 fc, Hjørring Markjorder, beliggende Trollhættanvej 2, 9800 Hjørring samt at administrere og udleje ejendommen. Endvidere er det selskabets formål at påtage sig kautionsforpligtelser over for finansielle aftaler og kontrakter af enhver art indgået med Trollhættanvej 2 Komplementar ApS som debitor. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2014-03-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementarselskabet alene. Komplementarselskabet kan meddele prokura. Komplementaren er bemyndiget til på selskabets vegne at under skrive de i forbindelse med etableringen fornødne dokumenter herunder aftaler om køb af fast ejendom, lånedokumenter, garan ti- og sikkerhedsaftaler m.v. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2014-03-25 tilføjes Vedtægter: 2014-03-25 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2014-03-25 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Bestyrelse: Bo Strandbygaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2012-09-15 fjernes Bestyrelse: Ole Sveistrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Sveistrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-27 fjernes Bestyrelse: Mogens Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-25 tilføjes Legale ejere: Steffen Strandbygaard Jørgensen, SH HOLDING ODDER ApS, Niels Christian Leth Nielsen, Bo Strandbygaard Jørgensen, Ole Sveistrup, Jørgen Schockert Rasmussen, Niels Christoffersen, Finn Daunus Gormsen (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2009-09-25 tilføjes Reelle ejere: Steen Hougaard (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-07-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-24 tilføjes Interessenter: TROLLHÆTTANVEJ 2 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-24 tilføjes Navne: K/S TROLLHÆTTANVEJ 2 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-21 tilføjes Bestyrelse: Mogens Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-21 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2009-07-21 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-30)