Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Lynge Nielsen | 01.03.2014 | 22.10.2015 | adm. dir |
Michael Moesgaard Green | 10.01.2013 | 01.03.2014 | adm. dir |
Henning Paepke Knudsen | 05.01.2013 | 10.01.2013 | adm. dir |
Dorthe Paepke Hornbæk Nielsen | 07.12.2012 | 05.01.2013 | adm. dir |
Frank Børge Jakobsen | 06.01.2012 | 07.12.2012 | direktion |
Henning Paepke Knudsen | 30.11.2011 | 06.01.2012 | adm. dir |
Lars Ulrich Henriksen | 11.10.2009 | 30.11.2011 | adm. dir |
Henning Paepke Knudsen | 01.09.2009 | 11.10.2009 | adm. dir |
Dervis Kan | 21.07.2009 | 01.09.2009 | adm. dir |