Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Binavne | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 39, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: tom@tomhvas.dk (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: mail@waxies.dk (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Navne: SEIXAW ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Tom Hvas Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-31 fjernes Binavne: THE MEAN FIDDLER ApS, RESTAURATIONSSELSKABET AF 10. JULI 2009 ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 fjernes Navne: WAXIES ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Tom Hvas Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-03-01 fjernes Direktion: Mahsum Kalkan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Legale ejere: T.H. RASMUSSEN INVEST ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 fjernes Legale ejere: KALKAN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Reelle ejere: Tom Hvas Rasmussen (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 fjernes Reelle ejere: Mahsum Kalkan (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2020-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-12 tilføjes Hjemmeside: waxies.dk (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@waxies.dk (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2017-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: tutzon@tutzon.dk (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-06-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-06-06 tilføjes Vedtægter: 2017-06-06 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2017-06-06 fjernes Revisor: TORBEN UTZON REVISION ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med cafeteria- og restaurationsvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2014-04-14 tilføjes Vedtægter: 2014-04-14 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2014-04-14 fjernes Direktion: Finnbarr Charles Carroll (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-04 tilføjes Legale ejere: KALKAN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2014-03-04 tilføjes Reelle ejere: Mahsum Kalkan (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-06 tilføjes Direktion: Mahsum Kalkan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-06 fjernes Direktion: Ahmet Kalkan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2009-10-05)
Den 2009-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-20 tilføjes Direktion: Ahmet Kalkan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-20 tilføjes Navne: WAXIES ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2009-08-19 fjernes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET AF 10. JULI2009 ApS (offentliggjort 2009-07-20)
Den 2009-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: tutzon@tutzon.dk (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2009-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2009-07-10 tilføjes Binavne: THE MEAN FIDDLER ApS, RESTAURATIONSSELSKABET AF 10. JULI 2009 ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2009-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-10 tilføjes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET AF 10. JULI2009 ApS (offentliggjort 2009-07-20)
Den 2009-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2009-07-10 tilføjes Revisor: TORBEN UTZON REVISION ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2009-07-10 tilføjes Stiftere: KALKAN HOLDING ApS, FINNBARR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-20)
Den 2009-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-02)