Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Gl. Sjørringvej 36a A/S. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 23, 1. h., 7700 Thisted (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 23, 1. h., 7700 Thisted (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktionen. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-08 tilføjes Vedtægter: 2015-05-08 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-08 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2013-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 23, 1. h., 7700 Thisted (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2013-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacobsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-19 tilføjes Navne: JACOBSVEJ 1, HOLDING ApS (offentliggjort 2009-10-06)
Den 2009-09-18 fjernes Navne: JAKOBSVEJ 1, HOLDING ApS (offentliggjort 2009-08-21)
Den 2009-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2009-09-19 tilføjes Vedtægter: 2009-09-19 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacobsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Tage Rødbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Legale ejere: Tage Rødbro (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2009-07-01 tilføjes Navne: JAKOBSVEJ 1, HOLDING ApS (offentliggjort 2009-08-21)
Den 2009-07-01 tilføjes Reelle ejere: Tage Rødbro (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Stiftere: Tage Rødbro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-21)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)