Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | Formål | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revisor | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Jan Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Thor Ørnager Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trail Food Company ApS. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-21 fjernes Legale ejere: Thor Ørnager Andersen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 tilføjes Legale ejere: Thor Ørnager Andersen, BREGNERØD INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-05-16 fjernes Legale ejere: BREGNERØD INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-17 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lyngbye Pedersen (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-16 fjernes Reelle ejere: Henrik Lyngbye Pedersen (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 tilføjes Vedtægter: 2021-02-15 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-09 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lyngbye Pedersen (formand) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-09 tilføjes Vedtægter: 2017-08-09 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2017-08-09 fjernes Direktion: Henrik Lyngbye Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Thor Ørnager Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Peter Stefan Bengt Bixe (direktør) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engroshandel med fritids- og sportstøj samt sportsudstyr tilligemed fiske- og jagtudstyr og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets to direktører i forening. (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2014-05-02 fjernes Binavne: BRAND UNIT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 tilføjes Legale ejere: BREGNERØD INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Navne: UNITED COMPANY ApS (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-03-21 fjernes Navne: ODEX ApS (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2013-03-22 fjernes Binavne: OUTDOOR EXTREME SPORTS ApS, OD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-09 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lyngbye Pedersen (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-23 tilføjes Direktion: Peter Stefan Bengt Bixe (direktør) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2011-03-07 tilføjes Binavne: OUTDOOR EXTREME SPORTS ApS, OD ApS, BRAND UNIT ApS, ODEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-02-28 tilføjes Direktion: Henrik Lyngbye Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-28 fjernes Direktion: Carsten Plesner Hamann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Navne: ODEX ApS (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-02-27 fjernes Navne: OD A/S (offentliggjort 2009-07-15)
Den 2011-02-28 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-02-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-07-15)
Den 2011-02-28 fjernes Bestyrelse: Aage Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-28 fjernes Binavne: OUTDOOR EXTREME SPORTS A/S, ODEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-16 fjernes Binavne: OUTDOOR DISTRIBUTION A/S, EXTREME SPORTS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-27 tilføjes Bestyrelse: Jacob Christian Juul Hastrup (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-27 fjernes Bestyrelse: Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-27 fjernes Direktion: Jacob Christian Juul Hastrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2009-07-17)
Den 2009-07-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vassingerødvej 147, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-15 tilføjes Bestyrelse: Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-15 tilføjes Binavne: OUTDOOR DISTRIBUTION A/S, EXTREME SPORTS A/S, OUTDOOR EXTREME SPORTS A/S, ODEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Direktion: Jacob Christian Juul Hastrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Navne: OD A/S (offentliggjort 2009-07-15)
Den 2009-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Stiftere: OUTDOOR LIFE ApS, JUUL HASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-07-15)
Den 2009-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)