Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2012-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DHA Holding ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DHA Holding ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2022-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Vej 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Direktion: Dann Hove Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Kontaktoplysninger: dann@d-h-a.dk (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Legale ejere: Dann Hove Andersen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Navne: D-H-A ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Reelle ejere: Dann Hove Andersen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Stiftere: Dann Hove Andersen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-15 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-06-15 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Vej 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2018-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannes Ewalds Vej 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-03-31)
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt at yde konsulentvirksomhed i mindre omfang og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2018-01-03 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2018-01-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2018-01-02 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2018-01-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-03 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2018-01-03 tilføjes Vedtægter: 2018-01-03 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2017-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannes Ewalds Vej 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-03-31)
Den 2017-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethevej 39, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-03 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2009-09-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: dann@d-h-a.dk (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethevej 39, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2009-06-23 tilføjes Direktion: Dann Hove Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er teknisk rådgivning og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2009-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Legale ejere: Dann Hove Andersen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Navne: D-H-A ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Reelle ejere: Dann Hove Andersen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2009-06-23 tilføjes Stiftere: Dann Hove Andersen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Vedtægter: 2009-06-23 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2009-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)