Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mai Duong Bui | 23.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Katrine Schlüter Schierbeck | 30.03.2016 | formand |
Jakob Jeffrey Frölich | 06.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nanna Norup | 18.12.2015 | 23.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Pedersen | 06.07.2009 | 30.03.2016 | formand |
Stig Tim Lauritzen | 06.07.2009 | 18.12.2015 | bestyrelsesmedlem |