Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-08 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2009-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMATIC ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DET GULE ISHUS ApS. (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petersborgvej 26, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Allékredsen 3, 1. 2., 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allékredsen 3, 1. 2., 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadekærsvej 5, 3330 Gørløse (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadekærsvej 5, 3330 Gørløse (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2014-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbrinken 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber samt anden virksomhed efter ledelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Vedtægter: 2013-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: HR REVISION - STENLØSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbrinken 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Direktion: Lasse Holm Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Legale ejere: Lasse Holm Hansen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2009-06-15 tilføjes Navne: FIRKANT T HOLDING ApS (offentliggjort 2009-07-08)
Den 2009-06-15 tilføjes Reelle ejere: Lasse Holm Hansen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2009-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2009-06-15 tilføjes Revisor: HR REVISION - STENLØSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Stiftere: Lasse Holm Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-08)
Den 2009-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)