Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 11, 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-07 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Navne: JYSK FILIPPA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Stiftere: Marianne Nørremark Gram-Nielsen (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-13 fjernes Direktion: Peter Gram-Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-08-13 fjernes Revisor: Gøbel & Thorsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-12-02 tilføjes Direktion: Morten Wind Lindegaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2013-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-12-02 tilføjes Vedtægter: 2013-12-02 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-01 tilføjes Direktion: Peter Gram-Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-09-01 fjernes Direktion: Marianne Nørremark Gram-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 11, 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2010-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stolelyngen 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stolelyngen 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-07 tilføjes Direktion: Marianne Nørremark Gram-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-07 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Navne: JYSK FILIPPA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Revisor: Gøbel & Thorsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-07-07 tilføjes Stiftere: Marianne Nørremark Gram-Nielsen (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)