Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Binavne | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OPTIMENTOR HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2016-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Oktoberselskabet ApS. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-02-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-31 tilføjes Binavne: Skillzone ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-10-31 tilføjes Vedtægter: 2019-10-31 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-01 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snebærhaven 50, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-30 tilføjes Direktion: Kristian Guttesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og anden dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Legale ejere: Kristian Guttesen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2009-05-30 tilføjes Navne: TAMEION ApS (offentliggjort 2009-07-07)
Den 2009-05-30 tilføjes Reelle ejere: Kristian Guttesen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2009-05-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 tilføjes Vedtægter: 2009-05-30 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2009-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-07)
Den 2009-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)