Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Løvegaard(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Andersen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Løvegaard | 01.01.2007 | Dalgas Boulevard 63, 2000 Frederiksberg |
Jan Andersen | 26.02.2024 | Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
TØMRER FREDERIKSBERG ApS | 32285805 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.10.2014 | 1,39 (km) | Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg | Dalgas Boulevard 63, 2000 Frederiksberg |
29.10.2014 | 2,22 (km) | Dalgas Boulevard 63, 2000 Frederiksberg | Bentzonsvej 17, 2000 Frederiksberg |
01.07.2015 | 0,93 (km) | Bentzonsvej 17, 2000 Frederiksberg | Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg |
29.11.2017 | 0,00 (km) | Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg | Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg |
08.01.2024 | 0,00 (km) | Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg | Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg |
26.02.2024 | 0,00 (km) | Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg | Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg |
TØMRER FREDERIKSBERG ApS. |
Sidst opdateret den 22.10.2014 og angivet som gældende fra 22.10.2014 (3634 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Tømrerfirma Yordanov | 44326337 |
Tømrerforretning | 31113202 |
Tømrerforretningen Nicolai Vad Kruse ApS | 41824794 |
Tømrerforretning Juel & Laursen ApS | 39028174 |
Tømrer Frandsen | 27371124 |
Tømrer Friis | 42602809 |
Tømrer Føhns | 41984937 |
Tømrergaarden ApS | 44040778 |
Tømrergaarden Jan Villumsen | 33992173 |
Tømrergade-karreens gårdlav | 38888994 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Løvegaard(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan Andersen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Løvegaard(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 2 | 2 |
Jan Andersen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 2 | 2 |
Sum | 0 | 2 | 4 | 4 |
Pct. | 0 % | 20 % | 40 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |